Hanes ariannol Carer Support Furness
Rhif yr elusen: 1114029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £305.43k | £261.43k | £319.19k | £294.68k | £363.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £335.83k | £271.01k | £236.19k | £243.81k | £315.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £160.94k | £220.57k | £221.66k | £228.39k | £228.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £87.84k | £11.30k | £11.00k | N/A | £95.01k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.