I AM WHO I AM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Feeding the street people and families living under the proverity line, elderly,widows.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERENA MANLY-SPAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VERA SAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AND SICKNESS THROUGH THE PROVISION OF FOOD AND CLOTHING FOR THE POOR THE RELIEF OF POVERTY DISTRESS OF SUFFERING BY APPROPRIATE CHARITABLE (WHETHER MEDICAL, REHABILITATIVE, FINANCIAL, EDUCATIONAL OR OTHER) ASSISTANCE IN ANY PART OF THE WORLD AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BY THE PROVISION OF AID TO THE NEEDY IN THE UNITED KINGDOM AND OTHER COUNTRIES (INCLUDING IN PARTICULAR WIDOWS, ORPHANS, ELDERLY, YOUNG CHILDREN, THE HOMELESS THE SICK AND DISABLED), WHETHER VICTIMS OF: A) BREACHES OF HUMAN RIGHTS; B) ANY PUBLIC CALAMITY (INCLUDING FAMINE, EARTHQUAKE OR PESTILENCE C) WAR OF CIVIL DISTURBANCE D) THE IMMEDIATE OR CONTINUING EFFECTS OF LACK OF NATURAL OR OTHER RESOURCES OR; E) ANY OTHER CAUSES OF SICKNESS, POVERTY, DISTRESS OR SUFFERING; AND F) THE TRUSTEES MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE CHARITY IN PROMOTING THE OBJECTS
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 2
1 Barnard Close
London
SE18 6DD
- Ffôn:
- 07732920011
- E-bost:
- iamwhoiam7714@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window