Hanes ariannol DERBY QUAD LIMITED
Rhif yr elusen: 1115546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.02m | £3.01m | £2.24m | £2.47m | £2.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.05m | £2.95m | £1.94m | £2.38m | £2.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £41.43k | £65.61k | £8.31k | £24.85k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £741.47k | £703.88k | £1.57m | £383.24k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.79k | £8.59k | £25.50k | £11.89k | £7.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.07m | £1.07m | £154.32k | £538.46k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.92m | £1.72m | £2.06m | £1.92m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £17.68k | £210.66k | £276 | £7.43k | £634.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.21m | £2.05m | £1.62m | £1.87m | £2.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £835.73k | £895.14k | £321.06k | £516.62k | £611.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.91k | £47.85k | £42.25k | £48.64k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.