ymddiriedolwyr DERBY QUAD LIMITED
Rhif yr elusen: 1115546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Gregory | Cadeirydd | 04 January 2022 |
|
|
||||
Jason Howard Luke | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Paula Da Costa Gomes | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Robbie Jones | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Prof Keith McLay | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Ashok Venkatesh | Ymddiriedolwr | 18 February 2020 |
|
|
||||
Helen ST CYR | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Rebecca Goldsmith | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Luke Earle | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Charlotte Sexton | Ymddiriedolwr | 26 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.