ACTION FOR CHILDREN'S ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Action for Children's Arts was established in 1998 by a group of children's arts professionals in response to the perceived lack of support of and recognition for the importance of the arts for children. It was then - and still is - the only organisation in the UK dedicated to the promotion, development and celebration of all the creative and performing arts for and with children aged 0-12 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- ACA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA IRELAND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter James Dowse | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Toby Benjamin Brailsford Mitchell | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Janet Helen Robertson | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
David Lee Jones | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Christopher Jarvis | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
Susan Lynn Whiddington | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
James Tarbit | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
PHILIP SPEDDING | Ymddiriedolwr | 20 November 2012 |
|
|||||
DAVID WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.85k | £22.01k | £16.02k | £50.69k | £14.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.27k | £16.74k | £9.31k | £32.47k | £25.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £7.50k | N/A | £9.62k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 23 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 18 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 17 Ionawr 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 26/02/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/06/2010
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE ARTISTIC EDUCATION OF CHILDREN BY PROMOTING AND SUPPORTING ALL PROFESSIONAL ART FORMS FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 13, WHILST BEARING IN MIND CHILDREN'S VOICES WISHES AND NEEDS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98 ST. ALBANS AVENUE
LONDON
W4 5JR
- Ffôn:
- 07886 925112
- E-bost:
- admin@childrensarts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window