ymddiriedolwyr CHILD BRAIN INJURY TRUST
Rhif yr elusen: 1113326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen O'Neill | Cadeirydd | 18 January 2017 |
|
|
||||
Catherine Ann Hudson | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Dr Celia Demarchi | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Beverley Buck | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Dr Lawrence Charles Kaplan | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Christopher John Beynon | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Owen | Ymddiriedolwr | 04 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.