Hanes ariannol PEBBLE BEACH CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1116171
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £9.54k £8.18k £9.37k £9.84k £7.83k
Cyfanswm gwariant £6.43k £12.28k £9.24k £4.56k £11.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A