Hanes ariannol BRIGHT START PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1114865
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012
Cyfanswm Incwm Gros £48.72k £54.01k £66.24k £74.30k £75.48k
Cyfanswm gwariant £49.52k £57.84k £54.05k £74.93k £75.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A