THE FRIENDS OF DITCHLING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is responsible for the land and buildings known as "Ditchling Village Green". A barn and the green are hired out for weddings and other events. The trustees then use the funds generated to maintain the facilities and make improvements to both the barn and green. The principle aim being to retain the area as a green space, with access for villagers to use.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 10 Mai 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Duncan | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
Rebecca Katherine Rivers - Moore | Ymddiriedolwr | 27 September 2014 |
|
|
||||
COLIN MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.69k | £2.29k | £10.56k | £13.77k | £12.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.77k | £6.52k | £5.81k | £7.42k | £11.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2024 | 294 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Mawrth 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 FEBRUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
1 TO ACQUIRE AND PRESERVE PROPERTY IN THE PARISH OF DITCHLING IN EAST SUSSEX AS OPEN SPACES FOR THE USE AND BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE SAID PARISH AND THE NEIGHBOURHOOD. 2 TO FURTHER OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE SAID PARISH AND THE NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
PARISH OF DITCHLING, EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COURT COTTAGE
LODGE HILL LANE
DITCHLING
HASSOCKS
BN6 8SP
- Ffôn:
- 07968562304
- E-bost:
- info@friendsofditchling.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window