EASY HOUSING ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF POVERTY & UNEMPLOYMENT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION & THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AMONG HOMELESS PEOPLE WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE ECONOMICAL & SOCIAL DISADVANTAGED MEMBER OF SOCIETY, SUCH AS THE MINORITY ETHIC COMMUNITY, MENTAL HEALTH PATIENTS, ELDERLY PEOPLE, DISABLED & THE PROVISION OF SOCIAL HOUSING AND SUPPORT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
- Dinas Bryste
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 08 Awst 2006: Cofrestrwyd
- EASY HOUSING (Enw gwaith)
- Cartrefi Lloegr
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Abdi Mohamed | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Mohamed Ibrahim | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Musa Noor | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Yussuf Ahmed | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.86m | £2.17m | £2.66m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £1.81m | £2.16m | £2.39m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.70m | £1.86m | £2.17m | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £1.81m | £2.16m | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £2.39m | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Mawrth 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Mawrth 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 APRIL 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 13 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND UNEMPLOYMENT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROMOTION OF GOOD HEALTH AMONG HOMELESS PEOPLE WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE ECONOMICALLY AND SOCIALLY DISADVANTAGED MEMBERS OF THE SOCIETY SUCH AS THE MINORITY ETHNIC COMMUNITY, MENTAL HEALTH PATIENTS, ELDERLY PEOPLE, THOSE WITH DISABILITIES, EX-OFFENDERS, OTHER VULNERABLE GROUPS AND YOUNG PEOPLE IN THE UNITED KINGDOM BY THE PROVISION OF ACCOMMODATIONS AND QUALIFIED SUPPORT, ADVICE AND TRAINING.HE FAUNA AND FLORA OF ORCHARDS.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
F4 Kingsbury House
468 Church Lane
Kingsbury
London
NW9 8UA
- Ffôn:
- 02082002441
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window