HI-CAP UK (HERITAGE AND CULTURE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hi-Cap UK work in the remote areas of the Himalaya's We identify families in real need, through visiting and investigation. We identify their basic needs and work towards provision to release them from poverty. We Have implemented community based educational projects We are working towards keeping families together We are giving children in these areas a chance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Nepal
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- HI-CAP UK (HIMALAYAN CONSERVATION) (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olubunmi Agbede | Ymddiriedolwr | 29 February 2016 |
|
|
||||
Elcudates | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
Freda Casagrande | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GRAHAM WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.87k | £8.11k | £9.07k | £10.05k | £8.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.08k | £7.98k | £9.14k | £9.68k | £8.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 MARCH 2006 AS AMENDED 15 JUNE 2006 AS AMENDED ON 13/10/2015
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY, CULTURE AND PRACTICES OF THE LOMANTHANG AND MUSTANG AREA. 2 THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROMOTION OF GOOD HEALTH FOR THE CHILDREN AND ADULTS OF THE NEPALESE REGION OF LOMANTHANG AND MUSTANG AREA. 3 TO RELIEVE POVERTY AND ADVANCE EDUCATION IN LOMANTHANG AND MUSTANG, PARTICULARLY FOR THE CHILDREN, AND ASSIST IN SETTING UP AND MAINTAINING AN ORPHANAGE TO HELP ACHIEVE THIS OBJECT.
Maes buddion
NEPALESE REGION OF LOMANTHANG AND MUSTANG
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Albert Street
Blaenllechau
FERNDALE
Mid Glamorgan
CF43 4NW
- Ffôn:
- 07968524379
- E-bost:
- freda@hicap.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window