Hanes ariannol Maryport Rescue

Rhif yr elusen: 1113807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/07/2020 24/07/2021 24/07/2022 24/07/2023 24/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.41k £214.09k £380.75k £93.58k £203.53k
Cyfanswm gwariant £67.10k £83.29k £160.24k £126.08k £144.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A