ymddiriedolwyr ROWLEYS CENTRE FOR THE COMMUNITY LTD
Rhif yr elusen: 1114119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Ellis | Cadeirydd | 21 November 2019 |
|
|
||||
john wood | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Paul Withers | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Jane Louise Price | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Anne Warzee | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
Rosemary Brenda Burbridge | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
||||
Carol Andree Franklin-Adams | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.