HOME-START IOW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Home-Start I.O.W - A Voluntary organisation committed to promoting the welfare of families with children under five. Volunteers offer regular support, friendship and practical help to families experiencing difficulties, helping to prevent family crisis and breakdown. Support is also offered through group provision.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £75,100 o 2 gontract(au) llywodraeth a £14,963 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
37 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 03 Ebrill 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1108138 WIGHT DASH
- 28 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Young | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
Stacey Gearing | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Maureen O'Flynn | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Jane Bailey | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Tracy Ann Hastain | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
JANE ALISON MCKEAN | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.47k | £197.38k | £192.80k | £158.99k | £277.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.89k | £134.21k | £146.69k | £176.97k | £223.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.90k | £12.20k | £18.30k | £18.55k | £75.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.95k | £2.96k | £4.99k | £14.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 MARCH 2006.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO SAFEGUARD, PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF CHILDREN AND PARENTS AND CARERS OF CHILDREN; (B) TO PREVENT CRUELTY TO OR MALTREATMENT OF CHILDREN; (C) TO RELIEVE SICKNESS, POVERTY AND NEED AMONGST CHILDREN AND PARENTS AND CARERS OF CHILDREN; (D) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE WITHIN THE AREA OF THE ISLE OF WIGHT AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
THE ISLE OF WIGHT AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EXCHANGE HOUSE
ST. CROSS LANE
NEWPORT
ISLE OF WIGHT
PO30 5BZ
- Ffôn:
- 01983533357
- E-bost:
- admin@homestartiow.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window