WHITBY BRUNSWICK CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PERSONAL DEVELOPMENT, EDUCATION AND COUNSELLING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 July 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 13 Awst 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.90k | £9.20k | £7.10k | £5.51k | £5.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.68k | £14.75k | £8.96k | £19.45k | £8.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2021 | 22 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 14 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF THOSE IN NEED AND TO PROTECT HEALTH BY THE PROVISION OF AN EFFECTIVE COUNSELLING, MENTORING AND LIFE COACHING SERVICE PARTICULARLY FOR PERSONS FROM ECONOMICALLY OR SOCIALLY DISADVANTAGED BACKGROUNDS WITH A VIEW TO RAISING PEOPLE'S CAPACITY AND PROMOTING THEIR ACTIVE INVOLVEMENT IN SOCIETY. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE AREAS OF COUNSELLING, MENTORING AND LIFE COACHING PARTICULARLY FOR THOSE WORKING OR WISHING TO WORK IN THESE AREAS. 3. TO PROMOTE VOLUNTEERING ACTIVITIES AND RELIEVE UNEMPLOYMENT BY PROVIDING THE RELEVANT TRAINING, SUPPORT AND SKILLS TO THOSE IN NEED.
Maes buddion
NOT DEFINED BY GI BUT IN PRACTICE NORTH YORKSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window