Hanes ariannol YORKSHIRE SWAN RESCUE HOSPITAL

Rhif yr elusen: 1113771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.74k £20.87k £24.03k £23.77k £24.32k
Cyfanswm gwariant £23.57k £19.59k £20.60k £14.67k £28.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.00k N/A N/A