Hanes ariannol THE NURTURE GROUP NETWORK LIMITED
Rhif yr elusen: 1115972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.30m | £1.47m | £1.95m | £1.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.26m | £1.58m | £1.55m | £1.44m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £149.13k | £194.76k | £769.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.00k | £194.76k | £769.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.99k | £46.05k | £52.36k | £39.68k | £40.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.31m | £1.25m | £1.25m | £1.78m | £1.79m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £799 | £976 | £782 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £2.80k | £0 | £166.26k | £123.24k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £52.36k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £1.48m | £1.15m | £1.33m | £1.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.72k | £104.33k | £187.19k | £110.38k | £259.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £46.54k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £220.92k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.