FOREST FIELDS ADVICE AND NEIGHBOURHOOD CENTRE

Rhif yr elusen: 1120139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charitys objectives and activities are: To promote the benefit of the inhabitants of Forest Fields and the Neighbourhood, in an effort to advance education and to provide facilities in the interest of social welfare for recreation and leisure time occupation. Establish, or secure the establishment of a community centre. To promote such other charitable purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £8,486
Cyfanswm gwariant: £10,526

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • FFNAC (Enw gwaith)
  • FOREST FIELDS ADVICE CENTRE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
FARZANA ALI CHOUDHARY Ymddiriedolwr 05 September 2017
Dim ar gofnod
TASAWAR CHAUDRY Ymddiriedolwr 05 September 2017
Dim ar gofnod
MARK BOWYER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JAWAID KHALIL Ymddiriedolwr
EDUCATION PAKISTAN
Derbyniwyd: Ar amser
HASSAN AHMED Ymddiriedolwr
EDUCATION PAKISTAN
Derbyniwyd: Ar amser
Jean-Didier Mualaba Ymddiriedolwr
NOTTINGHAM AFRICAN CONSORTIUM
Derbyniwyd: Ar amser
THE ASPIRE EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ARIFA HASSAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.44k £41.02k £13.14k £27.96k £8.49k
Cyfanswm gwariant £23.03k £25.20k £26.41k £29.31k £10.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.49k £5.89k £18.88k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 08 Chwefror 2024 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 20 Mehefin 2024 141 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 18 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 18 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 10 Chwefror 2021 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
18 RUGBY ROAD
WEST BRIDGFORD
NOTTINGHAM
NG2 7HY
Ffôn:
07973147057
Gwefan:

WWW.FORESTFIELDSADVICECENTRE.ORG.UK