Hanes ariannol GLOBAL EDUCATION OREGON IN LONDON

Rhif yr elusen: 1113838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.11m £469.18k £1.25m £1.27m £1.72m
Cyfanswm gwariant £1.10m £462.34k £1.19m £1.26m £1.56m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £29.53k £52.46k £198 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.08m N/A £1.25m £1.27m £1.72m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A £0 £2.85k £431
Incwm - Arall £31.17k N/A £398 £200 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.10m N/A £1.19m £1.26m £1.56m
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.32k N/A £6.05k £6.05k £6.96k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0