Hanes ariannol OLD VILLAGE HALL CHARITY

Rhif yr elusen: 1115531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.11k £22.00k £28.04k £17.51k £17.33k
Cyfanswm gwariant £15.54k £9.49k £25.29k £13.01k £16.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.91k £15.10k N/A N/A