Ymddiriedolwyr GREAT RISSINGTON RECREATION & SPORTS COMMUNITY FUND
Rhif yr elusen: 1115257
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Anthony Wernick | Cadeirydd | 02 October 2019 |
|
|
||||
Gemina Roseanne Bailey Plater | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Robert Stafford | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Orla Mary Tierney | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Nigel Hamilton Wade | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Anne Blessley | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.