Hanes ariannol THE PERNICIOUS ANAEMIA SOCIETY
Rhif yr elusen: 1115195
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.52k | £19.25k | £37.01k | £35.66k | £25.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.64k | £20.47k | £37.38k | £36.33k | £21.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.