Hanes ariannol THE C ALMA BAKER TRUST

Rhif yr elusen: 1113864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.21m £362.92k £12.11k £14.73k £14.51k
Cyfanswm gwariant £2.11m £395.98k £10.85k £25.47k £46.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.05m N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £29.11k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £122.98k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £86.74k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £9.16k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.83k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £9.16k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £2.02m N/A N/A N/A N/A