Hanes ariannol ACCESSIBLE COACH HOLIDAYS

Rhif yr elusen: 1114985
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £30.35k £18.39k £23.48k £7.24k £0
Cyfanswm gwariant £35.49k £20.33k £23.49k £7.77k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A