DENE COURT HAMSTERLEY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROMOTING THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LOCAL AREA BY PROVIDING FACILITIES TO ADVANCE EDUCATION, RECREATION AND LEISURE PURSUITS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Durham
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Ian W Waugh | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
MARGARET MARY MALLOY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78k | £22.54k | £9.10k | £1.70k | £1.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.60k | £1.35k | £1.35k | £2.15k | £1.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.24k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 20 JANUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE LOCAL AREA BY PROVIDING FACILITIES TO ADVANCE EDUCATION, RECREATION AND LEISURE PURSUITS AND 2. TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF THE DENE COURT COMMUNAL ROOM, AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE ROOM FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTIVES
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE HAMSTERLEY COLLIERY, COUNTY DURHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Summerfield Terrace
Low Westwood
NEWCASTLE UPON TYNE
NE17 7PR
- Ffôn:
- 01207562502
- E-bost:
- denecourt.hamsterley@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window