Hanes ariannol MANCHESTER INTERNATIONAL FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1113902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.82m | £17.70m | £12.80m | £20.20m | £13.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.48m | £17.02m | £6.64m | £18.84m | £12.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £50.20k | £80.20k | N/A | £363.19k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.54m | £11.05m | £10.35m | £17.41m | £11.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.68m | £10.97m | £10.38k | £17.98m | £12.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £189 | £81.05k | £0 | £48.20k | £104.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.13m | £6.63m | £12.75m | £2.09m | £1.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.92k | £28.38k | £39.40k | £82.38k | £125.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.23m | £16.46m | £6.08m | £17.95m | £10.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £254.19k | £564.07k | £560.74k | £893.42k | £1.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £84.22k | £70.08k | £142.76k | £253.86k | £1.15m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.