YAFA WELFARE ASSOCIATION IN WEST MIDLANDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Yafa Welfare Association strives to raise the quality of life of the Yafai community of Birmingham and the wider community through the delivery of services and educational activities in partnership with other organisations. We promote Yafai culture and values, working towards a seamless multicultural society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2020
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 08 Mai 2006: Cofrestrwyd
- YAFA WELFARE ASSOCIATION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMED FADHLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABDULFATAH ABDULRHAMAN JURAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ABBAS MOTLAK MOTHEA DHALAI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MUKHTAR SALEH MOHAMMED JURAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMIN HARHARA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR F HARHARA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2016 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 38 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 403 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 403 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 769 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 769 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1134 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1134 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 07 Ebrill 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED: TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WEST MIDLANDS, THE YAFA COMMUNITY (HEREINAFTER CALLED THE 'AREA OF BENEFIT') BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATIONAL AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
393 COVENTRY ROAD
SMALL HEATH
BIRMINGHAM
B10 0SP
- Ffôn:
- 01217727602
- E-bost:
- leverastar@tiscali.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window