Ymddiriedolwyr ANNE HARROLD RADCLIFFE GUILD OF NURSES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1114013

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA BAYLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Rosalind Wilkins | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Westcott | Ymddiriedolwr | 07 August 2018 |
|
|
||||
Xante Cummings | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
Judith Young | Ymddiriedolwr | 20 June 2015 |
|
|
||||
JANE MARGARET VENABLES | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||
VIVIENNE JUNE WIGHTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.