ME TOO & CO
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For children and young people with additional needs. We provide 2 play sessions weekly with toys, art activities, singing with Makaton; music therapy; communication group; an Osteopathy Clinic; support group for teenage girls with Asperger's. For parents we provide talks; Benefits Advice; SEN Advocacy; relaxation therapies & counselling. A parent forum influences the development of local services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1148114 Skylarks Charity
- 06 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- 12 Tachwedd 2013: Tynnwyd (WEDI UNO)
- ME AND U (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.21k | £28.72k | £64.23k | £63.99k | £117.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.15k | £26.98k | £46.02k | £60.15k | £100.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 02 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 02 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 27 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 27 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 07 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 07 Rhagfyr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 MARCH 2006 AS AMENDED 14 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CHILDREN WITH ADDITIONAL NEEDS DUE TO PHYSICAL OR LEARNING IMPAIRMENT, EMOTIONAL OR BEHAVIOUR DIFFICULTIES OR ANY PERMANENT OR TEMPORARY ILLNESS, IN THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND AND SURROUNDING AREAS, AND THE PROVISION OF INFORMATION, PRACTICAL ADVICE AND SUPPORT TO THEIR FAMILIES, CARERS AND SIBLINGS.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF RICHMOND
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window