THE CONSERVATION TRUST FOR ST LAURENCE LUDLOW

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CONSERVATION TRUST PROMOTES REGULAR GIVING AND FUND RAISING EVENTS TO PROVIDE MONEY TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE AND PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF ST LAURENCE, LUDLOW. THE FUNDS ARE GRANTED TO THE CHURCH PCC FOR ADMINISTRATION FOR SPECIFIC PROJECTS. THE TRUST IS SECULAR AND INDEPENDENT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Bowen | Cadeirydd | 12 June 2024 |
|
|
||||
Eleanor Grace Wilkins | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|||||
Peter Salter | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Gabrielle Service | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Eric Griffiths | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|||||
Robert Andrew Hall | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Dina Webb | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
IAN MARSHALL | Ymddiriedolwr | 16 February 2020 |
|
|
||||
Karen Raymond-Blake | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Roy Thwaites | Ymddiriedolwr | 17 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.46k | £74.85k | £22.20k | £23.02k | £29.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.77k | £8.01k | £6.59k | £1.39k | £10.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03 APR 2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 MAR 2012 as amended on 11 Nov 2019 as amended on 06 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE TRUSTEES SHALL STAND POSSESSED OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND CAPITAL THEREOF IN SUCH MANNER AS THEY SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT FOR ALL OR ANY OF THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES NAMELY: 3.1.1 TO MAINTAIN REPAIR RESTORE PRESERVE RECONSTRUCT BEAUTIFY AND IMPROVE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF THE CHURCH 3.1.2 FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT THE TRUSTEES DECLARE THAT THEY DO NOT CLAIM AND WILL NOT SEEK ANY PROPRIETORIAL INTEREST IN THE CHURCH AND THE OBJECTS OF THE TRUST ARE SET OUT IN SUB-CLAUSE 3.1.1 ABOVE SUBJECT ONLY TO THE PROVISIONS OF CLAUSE 14 HEREOF AND NOTHING HEREIN CONTAINED SHALL IN ANY WAY AFFECT OR PREJUDICE THE POWERS FUNCTIONS DUTIES OR LIABILITIES OF THE OWNER
Maes buddion
THE PARISH CHURCH OF ST LAURENCE LUDLOW
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Conservation Trust for St Laurence
Parish Office
2 College Street
Ludlow
SY8 1AN
- Ffôn:
- 01584 878232
- E-bost:
- info@ludlowpalmers.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window