Hanes ariannol THORNHILL CHURCH TRUST

Rhif yr elusen: 1122810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £322.41k £266.89k £284.37k £299.54k £321.69k
Cyfanswm gwariant £312.83k £245.01k £269.58k £267.36k £314.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £77.97k £29.39k N/A £5.35k