COMMUNITY FURNITURE STORE (YORK) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our Charity has three main aims. We primarily assist people in need, chiefly through the provision of donated household goods and new furniture and white goods at affordable prices. We also offer training and work experience placements and employment. We protect the environment by collecting items that would otherwise go to waste. We work with City of York Council and charities to furnish homes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£706,090
Roddion a chymynroddion | £4.36k | |
Weithgareddau elusennol | £663.29k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £38.44k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£698,798
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £698.80k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £250,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £25,940 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £698.80k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.29k |
Pobl

12 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 08 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Nash | Cadeirydd | 14 December 2021 |
|
|||||||
Antony Robson Jameson-Allen | Ymddiriedolwr | 20 May 2025 |
|
|||||||
Miles Edward David Goring | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|||||||
Thomas Meares | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|||||||
Emma Laura Thorne | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|||||||
Vera Van Gool | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|||||||
Prakash Mistry | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|||||||
Dr Matthew Farrelly | Ymddiriedolwr | 27 January 2017 |
|
|||||||
Tom Jenkins | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|||||||
Graham Mitchell | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £573.18k | £573.18k | £624.78k | £677.89k | £706.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.77k | £577.38k | £630.47k | £677.71k | £698.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £175.98k | N/A | £235.00k | N/A | £250.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.94k | £80.59k | £3.54k | £26.06k | £25.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.19k | £161.78k | £0 | £48.35k | £4.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £38.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £551.93k | £408.74k | £561.13k | £629.45k | £663.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £161.78k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65 | £11 | £1 | £86 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £63.66k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £564.77k | £577.38k | £630.47k | £677.71k | £698.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.86k | £3.86k | £6.12k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £45.80k | £40.22k | £30.76k | £24.05k | £19.43k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £82.51k | £97.62k | £99.26k | £122.62k | £139.62k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £10.06k | £26.44k | £24.32k | £40.77k | £45.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 MARCH 2006 as amended on 21 Nov 2022 as amended on 15 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
a. To relieve generally or individually persons who are in conditions of need, hardship, or distress for reasons including, but not limited to, lack of resources, sudden emergency, ill-health, disability, or other disadvantage. b. To provide by gift, sale, or otherwise, furniture, household goods and other items or services to relieve need, hardship or distress and prevent exclusion from essential services. c. To raise public awareness of, and encourage recycling, reuse, or repurposing of furniture and other household items, including by collecting unwanted items and making them available for others to use. d. To promote and provide life and work skills support and work experience for people who are unemployed or would otherwise benefit from such services. e. To promote any other charitable activity that is consistent with these objects, which shall be selected by the trustees at their absolute discretion.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, YORKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 29 Raylor Centre
James Street
YORK
YO10 3DW
- Ffôn:
- 01904426444
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window