ARCHITECTURE FOR HUMANITY (UK) LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is principally engaged in the non profit provision of architectural services for humanitarian benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Affganistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antarctica
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bhwtan
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Brunei
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Cabo Verde
- Cambodia
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Ciwba
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Djibouti
- Dominica
- Ecwador
- El Salvador
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Ghana
- Gogledd Corea
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Groeg
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth Canol Affrica
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Irac
- Iran
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Kazakstan
- Kiribati
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latfia
- Lesotho
- Libanus
- Liberia
- Libia
- Liechtenstein
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Mauritania
- Mauritius
- Mecsico
- Micronesia
- Moldofa
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Norwy
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Portiwgal
- Qatar
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Samoa
- San Marino
- São Tomé A Príncipe
- Sawdi-arabia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Somalia
- Sri Lanka
- St Kitts-nevis
- St Lucia
- St Vincent A Grenadines
- Surinam
- Sweden
- Syria
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Tomor-leste
- Tonga
- Trinidad A Tobago
- Tsieina
- Tunisia
- Turkmenistan
- Twfalw
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Comoros
- Yemen
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynysoedd Marshall
- Ynysoedd Solomon
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 02 Awst 2006: Cofrestrwyd
- AFH (UK) LTD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monica Elizabeth Landivar Insuasty | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
So Sum Lee | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Cameo Musgrave | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Arome Agamah | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Kimmberly Lau | Ymddiriedolwr | 19 March 2008 |
|
|
||||
ALASDAIR DIXON BAHONSBARC | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78 | £717 | £133 | £743 | £960 | |
|
Cyfanswm gwariant | £73 | £631 | £0 | £47 | £786 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 11 Ebrill 2024 | 105 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 14 Ionawr 2022 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 19 Ionawr 2021 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 FEBRUARY 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 25 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF DESIGN SERVICES. 2 TO ADVANCE EDUCATION IN ARCHITECTURE ASSOCIATED DESIGN SERVICES AND THE BUILT ENVIRONMENT. 3 TO SUPPORT THE CONCEPT OF COMMUNITY THROUGH THE BUILT ENVIRONMENT. 4 TO UNDERTAKE RESEARCH INTO THE ABOVE AREAS, AND TO MAKE PUBLIC THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Queensmill Road
LONDON
SW6 6JP
- Ffôn:
- +44 7956 657305
- E-bost:
- kimmberly@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window