Ymddiriedolwyr TEAMS4U THE CHARITY
Rhif yr elusen: 1114131

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Lauder | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Dr Susanna Enongene | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Helen Mary Strange-Rhymes | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Deborah Katharine Parry | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Paul Duncan Jeanes | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
JOHN NICHOLAS CAMPBELL PENGELLY | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
||||
JOHN EDWARDS HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.