SCDA (SOMALI COMMUNITY DEVELOPMENT ASSOCATION)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run workshops, projects, entertainments to help young people to construct their future and stay away from things that would jeopardise their future. Hoping to create youth centres so young people can come to enjoy their social life as well as helping them construct their future by providing training to those who are not in education or employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- 03 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SOCDA (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 28/02/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.96k | £27.00k | £31.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.85k | £23.19k | £29.42k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2016 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST OF FEBRUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY , SICKNESS, DISTRESS AND TO ADVANCE EDUCATION WITHIN THE SOMALI COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM (LONDON, LOCAL AND SOMALIA) AND IN PARTICULAR TO PROVIDE GRANTS, ADVOCACY, INFORMATION, ADVICE AND TRANSLATION SERVICES. TO PROVIDE RELIEF TO THE INHABITANTS OF THE UNITED KINGDOM OF THE SOMALI ORIGIN OR DESCENT WITH DRUG OR ALCOHOL ABUSE, BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND COUNSELLING SERVICE. TO PROVIDE HUMANITARIAN ASSISTANCE AND REHABILITATION TO VICTIMS OF DISEASE, CATASTROPHE AND CONFLICT IN SOMALIA SPECIALLY ELDERLY PEOPLE, WOMEN AND CHILDREN.
Maes buddion
LOCAL - LONDON AND OVERSEAS PARTICULARLY SOMALIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window