SYCAMORE TRUST U.K.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides support for people with Autistic Spectrum Disorders, Learning Difficulites and associated disorders, their carers and families through the provision of advice, advocacy,support, information and educational activities aiding them towards equal opportunities and social integrations. The charity also provides training to individuals and groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £166,420 o 7 gontract(au) llywodraeth a £12,142 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Havering
- Redbridge
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- PARENT OF AUTISTIC CHILDREN TOGETHER IN BARKING & DAGENHAM (Enw blaenorol)
- PARENTS OF AUTISTIC CHILDREN TOGETHER (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Hobson | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Richard George | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Terry Hurley | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Philip Michael Allum | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Ramandeep Kaur Basson | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Baty | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
||||
VANESSA BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £497.38k | £555.82k | £493.30k | £420.79k | £348.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £525.53k | £473.68k | £486.26k | £481.41k | £449.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £192.50k | £184.41k | £140.60k | £153.27k | £166.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.05k | N/A | £51.40k | £9.78k | £12.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £32.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £521.09k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £473.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £469.79k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/03/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/02/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/11/2015
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS (ASD), LEARNING DISABILITIES AND RELATED DISORDERS, THEIR CARERS AND FAMILIES THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT, INFORMATION AND EDUCATIONAL ACTIVITIES, AIDING THEM TOWARDS EQUAL OPPORTUNITIES AND SOCIAL INTEGRATION.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. BARKING AND DAGENHAM. HAVERING. REDBRIDGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sycamore Trust UK
27-29 Woodward Road
DAGENHAM
RM9 4SJ
- Ffôn:
- 02085179317
- E-bost:
- enquiries@sycamoretrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window