Hanes ariannol JIGSAW (BURY)
Rhif yr elusen: 1115643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.33k | £121.98k | £127.29k | £138.54k | £120.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.98k | £117.25k | £78.27k | £125.21k | £138.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £28.66k | £28.83k | £29.00k | N/A | £31.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.61k | £10.66k | N/A | £42.75k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.