MARYPORT EDUCATIONAL SETTLEMENT LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a centre at which men and women may find opportunities for arts and learning, fellowship and cooperative effort for the welfare of the community, which shall be open to all those who desire to learn, without any distinction of class, creed or politics, and also to promote such kindred and allied activities as shall by law be considered charitable.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 17 Mai 2006: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MARYPORT EDUCATIONAL SETTLEMENT (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 31/03/2017 | 31/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.16k | £54.34k | £55.68k | £55.00k | £12.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.51k | £69.63k | £65.05k | £116.58k | £290.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2018 | 21 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 17 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 17 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 22 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | 22 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 SEPTEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROVIDE A CENTRE AT WHICH MEN AND WOMEN WITHOUT DISTINCTION OF CLASS CREED OR POLITICS FIND OPPORTUNITIES FOR EDUCATION, FELLOWSHIP AND CO-OPERATIVE EFFORT FOR THE WELFARE OF THE COMMUNITY (II) TO PROMOTE SUCH ALLIED ACTIVITIES AS SHALL BY LAW BE CONSIDERED CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE MARYPORT, CUMBRIA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window