GHANA UNION OF WALES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Union, which is an umbrella body, supports Ghanaians living in Wales to effectively integrate into the British society through the advancement of education, relief of poverty and the promotion of good health. It also promotes racial harmony, equality and diversity between Ghanaians, Welsh people and other ethnic minority communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 05 Medi 2006: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- G U W (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £716 | £1.10k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £714 | £998 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 02 Rhagfyr 2010 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 15 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 NOVEMBER 2005 AS AMENDED 15 JULY 2006.
Gwrthrychau elusennol
1) THE UNION SHALL SEEK TO RELIEVE THE NEEDS OF GHANAIANS LIVING IN WALES IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, RELIEF OF POVERTY AND THE PROMOTION OF GOOD HEALTH. 2) THE UNION SHALL PROMOTE RACIAL HARMONY AND EQUALITY AND DIVERSITY BETWEEN GHANAIANS, WELSH PEOPLE AND OTHER ETHNIC MINORITY COMMUNITIES AND TO HELP GHANAIANS INTEGRATE INTO THE WELSH SOCIETY.
Maes buddion
WALES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window