Hanes ariannol KHARIS MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1114479
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2007 | 31/05/2008 | 31/05/2009 | 31/05/2010 | 31/05/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.57k | £144.88k | £115.44k | £141.21k | £340.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.94k | £101.15k | £112.60k | £136.52k | £213.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.