Hanes ariannol WESSEX DRIVEABILITY
Rhif yr elusen: 1118653
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £441.15k | £389.20k | £408.83k | £407.84k | £384.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £436.76k | £401.72k | £374.98k | £418.99k | £468.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £51.30k | N/A | £343.46k | £36.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £327.65k | £281.69k | £257.42k | N/A | £297.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.