ymddiriedolwyr THE BEAMINSTER SINGERS
Rhif yr elusen: 1114473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JENKINS | Cadeirydd | 04 January 2012 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Davis | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Rosemary Gillian Rychnovsky | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|||||
Claire Elizabeth Pooley | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
John Roland Ryde | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
|
||||
John Daniel Rootham | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|||||
RICHARD JAMES BUCKLAND | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
ALAINA CAMERON | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.