Hanes ariannol JACOBS HOSPICE HOMES

Rhif yr elusen: 1114704
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2013 30/04/2014 30/04/2015 30/04/2016 30/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £14.18k £34.94k £26.37k £28.00k £15.53k
Cyfanswm gwariant £15.74k £30.38k £29.40k £29.62k £15.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0