Hanes ariannol BOURNEMOUTH BLIND SOCIETY
Rhif yr elusen: 1114570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.19k | £223.97k | £176.05k | £180.37k | £219.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.66k | £196.96k | £163.55k | £163.48k | £188.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.00k | £19.24k | N/A | £23.00k | £23.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.