Hanes ariannol MARESA VON STOCKERT LIMITED

Rhif yr elusen: 1114836
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £262.48k £270.58k £17.36k £484 £5.01k
Cyfanswm gwariant £210.36k £305.14k £42.62k £43.05k £9.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £189.00k £190.78k N/A N/A N/A