THE WORD HOUSE CHRISTIAN MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance of Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- ROCKChurch Kent (Enw gwaith)
- THE WORD HOUSE CHRISTIAN MINISTIRES (Enw blaenorol)
- WORD HOUSE CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice Oluwatayo | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
DEREEN EKPEDE EDEMA | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
OLUWASEYI ISHOLA FAMILUSI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.67k | £120.84k | £134.98k | £143.58k | £150.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.38k | £138.03k | £161.76k | £133.60k | £146.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 11 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 26 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 26 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 13 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 10 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 APRIL 2006
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN MEDWAY, KENT AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND OTHER SUCH PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY; (B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITION OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN SUCH PARTS OF MEDWAY, KENT, THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; (C) TO ADVANCE EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES IN MEDWAY, KENT AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
MEDWAY, KENT AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
336-338 HIGH STREET
ROCHESTER
KENT
ME1 1BT
- Ffôn:
- 01634829765
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window