ymddiriedolwyr WINDSOR HORSE RANGERS LIMITED
Rhif yr elusen: 1115854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY RUSSELL RIDGWAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Catherine Mangan | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Catherine Flew | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Kathryn Stillwell | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Tina Haly | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|||||
Brian Edward Clarke | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
SUSAN DENHAM | Ymddiriedolwr | 04 May 2011 |
|
|
||||
KAREN ANNE MEADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.