Hanes ariannol TAKEOVER RADIO CHILDREN'S MEDIA TRUST

Rhif yr elusen: 1115483
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020
Cyfanswm Incwm Gros £28.06k £20.00k £23.47k £15.19k £17.41k
Cyfanswm gwariant £22.80k £17.00k £17.91k £21.49k £12.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A £7.00k