SURVEILLANCE STUDIES NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support and promote the free exchange of academic information about surveillance across academic disciplines and cultures Promote learning and the sharing of knowledge about surveillance between scholars, students, organisations and the public world-wide; Own and publish the journal Surveillance and Society
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
- Ariannin
- Awstralia
- Awstria
- Brasil
- Canada
- Chile
- Colombia
- Croatia
- Cyprus
- Denmarc
- Ecwador
- Feneswela
- Ffrainc
- Gerner
- Gibraltar
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Yr Iâ
- Hwngari
- India
- Israel
- Japan
- Liechtenstein
- Lwcsembwrg
- Malta
- Mecsico
- Montenegro
- Norwy
- Pakistan
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Slofacia
- Slofenia
- Sweden
- Tunisia
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 04 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
- SSN (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Julia Sze Hang Chan | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||
Professor Dean Wilson | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.23k | £1.30k | £1.50k | £21.23k | £1.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.20k | £4.05k | £4.92k | £8.53k | £11.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 06 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Mawrth 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 14 Mawrth 2023 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 27 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 25 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 APRIL 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 SEPTEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS (THE OBJECTS) FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF THE STUDY OF SURVEILLANCE AS A FACET OF CONTEMPORARY SOCIAL AND TECHNOLOGICAL CHANGE AND ITS CONSEQUENCES FOR INDIVIDUALS, GROUPS, ORGANISATIONS, NATIONS AND REGIONS BY: 1. SUPPORTING AND PROMOTING THE FREE EXCHANGE OF ACADEMIC INFORMATION ABOUT SURVEILLANCE ACROSS ACADEMIC DISCIPLINES AND CULTURES; 2. PROMOTING LEARNING AND THE SHARING OF KNOWLEDGE ABOUT SURVEILLANCE BETWEEN SCHOLARS, STUDENTS, ORGANISATIONS AND THE PUBLIC WORLD-WIDE; 3. OWNING AND PUBLISHING A JOURNAL KNOWN AS SURVEILLANCE AND SOCIETY AND OTHER ONLINE RESOURCES DEVOTED TO THE PUBLICATION OF COMMUNICATIONS WHICH ADVANCE KNOWLEDGE CONCERNING THE STUDY OF SURVEILLANCE AND SOCIETY.
Maes buddion
WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
99 WESTERN ROAD
LEWES
EAST SUSSEX
BN7 1RS
- Ffôn:
- 01273 240331
- E-bost:
- dean.wilson@sussex.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window