Hanes ariannol WAGGY TAILS RESCUE LIMITED
Rhif yr elusen: 1114957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £759.85k | £676.80k | £740.48k | £392.42k | £531.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.93k | £455.52k | £399.02k | £348.26k | £493.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £80.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £540.40k | £469.28k | £548.28k | N/A | £357.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £173.67k | £158.95k | £70.24k | N/A | £123.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.91k | £16.39k | £14.67k | N/A | £28.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.43k | £13.21k | £15.85k | N/A | £12.01k | |
|
Incwm - Arall | £14.44k | £18.96k | £91.45k | N/A | £9.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £484.35k | £399.00k | £454.23k | N/A | £164.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £338.55k | £371.22k | £271.09k | N/A | £357.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.39k | £84.31k | £126.43k | N/A | £77.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.50k | £0 | N/A | £1.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.35k | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.50k | N/A | £58.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.